Hanes ariannol THE FLYING GORILLAS
Rhif yr elusen: 1089339
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.08k | £240.56k | £198.33k | £199.17k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.21k | £214.85k | £187.90k | £227.99k | £2.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.75k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.97k | £129.15k | £12.09k | £85.54k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.