THE FLYING GORILLAS

Rhif yr elusen: 1089339
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the education, understanding and appreciation of the public, in particular children, in various aspects of the performance of music and dance theatre. To enable children, including those from disadvantaged backgrounds, to participate in the arts and experience excellence. To celebrate the beauty and truth within people and things normally considered imperfect or worthless.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £2,592

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Westminster
  • Hammersmith And Fulham
  • Kensington And Chelsea
  • Ariannin
  • Cenia
  • Gogledd Iwerddon
  • Gwlad Thai
  • Hong Kong
  • Hwngari
  • India
  • Indonesia
  • Iorddonen
  • Ireland
  • Maldives
  • Nepal
  • Rwmania
  • Samoa
  • Singapore
  • Slofenia
  • Sri Lanka
  • Twrci
  • Y Ffindir
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Ionawr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1037607 PEDALLING ARTS LIMITED
  • 15 Tachwedd 2001: Cofrestrwyd
  • 13 Ionawr 2023: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Cyfanswm Incwm Gros £122.08k £240.56k £198.33k £199.17k £0
Cyfanswm gwariant £114.21k £214.85k £187.90k £227.99k £2.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £14.75k £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £27.97k £129.15k £12.09k £85.54k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2021 360 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2021 360 diwrnod yn hwyr