Hanes ariannol MONKSTON COMMUNITY CENTRE AND SPORTS PAVILION LIMITED

Rhif yr elusen: 1090273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £39.21k £28.00k £45.45k £35.96k £47.31k
Cyfanswm gwariant £42.68k £29.58k £41.05k £41.66k £53.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £998 £13.13k £15.71k N/A £2.50k