Hanes ariannol THE THOMLEY HALL CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1089224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £492.62k | £585.21k | £731.89k | £725.16k | £773.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £532.34k | £475.26k | £612.01k | £770.67k | £879.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.00k | N/A | £47.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.60k | £50.00k | £52.41k | £100.34k | £73.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £419.72k | £453.99k | £458.60k | £430.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £61.09k | £109.66k | £176.83k | £198.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £43.02k | £73.33k | £89.46k | £144.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £263 | £16 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £61.38k | £94.91k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £368.94k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £425.43k | £557.03k | £710.18k | £783.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £49.83k | £54.98k | £60.49k | £95.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £30.35k | £0 | £7.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.