THE MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST (CAMBRIDGE)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DORMANT SUBSIDIARY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 700784 MAGGIE KESWICK JENCKS CANCER CARING CENTRES TRUST ...
- 05 Mawrth 2004: Cofrestrwyd
- 17 Gorffennaf 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- MAGGIE'S CAMBRIDGE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 14 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 16 Medi 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 31 Awst 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 19 Rhagfyr 2006 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 14 Rhagfyr 2005 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 OCTOBER 2001 AS AMENDED BY WRITTEN RESOLUTIONS DATED 27 MAY 2002 AND 16 DECEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
SUCH OBJECTS AND PURPOSES IN ANY PART OF THE WORLD AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE FOREGOING) THE RELIEF OF SICKNESS AND SUFFERING OF PEOPLE WHO HAVE CANCER OR HAVE SUFFERED CANCER, THEIR FAMILIES AND CARERS AND THE PROMOTION OF PUBLIC HEALTH, IN PARTICULAR AMONG SUCH PERSONS BY THE PROVISION OF INFORMATION, ASSISTANCE AND ADVICE
Maes buddion
ANY PART OF THE WORLD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window