Hanes ariannol GUILD OF SCHOLARS TRUST

Rhif yr elusen: 1090791
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £1.09k £1.79k £1.23k £1.10k £117
Cyfanswm gwariant £1.73k £1.37k £340 £340 £270
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A