ymddiriedolwyr WEAVERHAM TRUST
Rhif yr elusen: 1089497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN WILLIAM ARTHUR GIDLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Pauline Joan Eaves | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Paul Thomson | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Brian Colin Williams | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Harriet Taylor | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Ian Carroll | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Deborah Lesley Connor | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Carol Musson | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
Thomas Crookham | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Catherine Mary Gregory | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
CYNTHIA LLOYD | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||
PAMELA ANN MANNING | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Clare Pleasant | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
PETER WYATT MANNING | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|
||||
PATRICIA MILLS | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
GRAHAM PICKERING | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Sharples | Ymddiriedolwr | 25 February 2015 |
|
|
||||
ALAN STUART MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.