ymddiriedolwyr ASCENSION EAGLES CHEERLEADERS
Rhif yr elusen: 1106766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erica Rose De Rosa | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Lewis Mark David Ridett | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Peter Leslie Sharp | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|||||
Farrah Iqbal Mughal | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|
||||
TARA MICHELLE STIMPSON | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
SUSAN SPILLER | Ymddiriedolwr | 13 July 2017 |
|
|
||||
SUE HELEN WINSTON | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.