THE VODAFONE FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Vodafone Foundation is at the centre of a network of 28 global & local social investment programmes. Through this unique network, we are able to think & act locally & respond to the needs of the communities in which Vodafone operates. Globally, we harness the power of mobile technology to deliver long-term sustainable programmes that drive transformational change & support disaster response.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Albania
- Awstralia
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Ghana
- Groeg
- Hwngari
- India
- Ireland
- Lesotho
- Lwcsembwrg
- Malta
- Mosambic
- Portiwgal
- Rwmania
- Sbaen
- Seland Newydd
- Tanzania
- Twrci
- Unol Daleithiau
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1193984 VODAFONE FOUNDATION
- 04 Rhagfyr 2001: Cofrestrwyd
- 26 Mawrth 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- THE VODAFONE GROUP FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.15m | £18.30m | £15.96m | £17.33m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.90m | £17.23m | £16.04m | £22.83m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.58m | £0 | £15.95m | £17.29m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £458.88k | £223.21k | £11.74k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £17.93m | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.47k | £17.16k | £1.82k | £77 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £73.26k | £126.33k | £0 | £37.63k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.58m | £0 | £15.95m | £17.29m | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.47m | £15.55m | £16.03m | £10.72m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £428.67k | £251.33k | £1.65k | £59.63k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £127.48k | £259.83k | £263.50k | £177.32k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £15.84m | £12.80m | £14.09m | £9.26m | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.42m | £0 | £12.05m | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Medi 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 7 JUNE 2001 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION OF 14 MARCH 2005 AND SUPPLEMENTAL TRUST DEED OF 10 JANUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM ANYWHERE IN THE WORLD FOR ALL PURPOSES THAT ARE CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window