Hanes ariannol ROTHERHAM & DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1089261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £682.47k | £803.95k | £1.39m | £1.29m | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £628.39k | £731.04k | £984.43k | £1.16m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £91.20k | £91.20k | £109.89k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £240.00k | £246.14k | £344.57k | £219.41k | £263.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.46k | £23.50k | £34.18k | £17.14k | £5.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £6.34k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £655.24k | £774.11k | £1.36m | £1.28m | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £3.76k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £628.39k | £731.04k | £984.43k | £1.16m | £1.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.70k | £3.88k | £7.84k | £7.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £106.91k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.