ymddiriedolwyr ROTHERHAM & DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1089261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celia Cashman | Cadeirydd | 08 September 2021 |
|
|||||
Emma Louise Kaye | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Ryan Coleflax | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Prof Graham Richard Hill | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Eleanor Dearle | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
Dr Nicholas Anthony Kitchen | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.