U-CAN ASK ANGELS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run a Saturday Club for children with communication difficulties and their families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 October 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hillingdon
Llywodraethu
- 07 Mai 2002: Cofrestrwyd
- 06 Tachwedd 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2015 | 27/10/2016 | 27/10/2017 | 27/10/2018 | 27/10/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.99k | £2.78k | £12.39k | £5.15k | £3.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.07k | £12.37k | £3.80k | £5.14k | £5.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £500 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Hydref 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 27 Hydref 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Hydref 2019 | 26 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Hydref 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Hydref 2018 | 04 Mai 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Hydref 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Hydref 2017 | 03 Mawrth 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Hydref 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 2ND OCTOBER 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16TH APRIL 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE THE RELIEF OF THE NEEDS OF CHILDREN WITH DISABILITIES AND THEIR FAMILIES AND CARERS THROUGH THE PROVISION OF SERVICES, SUPPORT AND ASSISTANCE INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPEECH IMPAIRMENTS AND COMMUNICATION DIFFICULTIES, THE PROVISION OF TRAINING, INFORMATION AND ADVICE TO FAMILIES, CARERS AND PROFESSIONALS, THE PROVISION OF EDUCATION OPPORTUNITIES FOR FAMILIES AND CARERS AND THE PROVISION OF ASSESSMENT AND TREATMENT SERVICES, SIBLING SUPPORT, RESPITE, COUNSELLING, ADVOCACY AND MEDIATION."
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window