CALVARY MINISTRIES (CAPRO MISSIONS)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IN THE UK/WORLD, WE MAKE CHRIST KNOWN VIA CROSS-CULTURAL MISSIONS, INTERNET EVANGELISM, SOCIAL MEDIA, FILMS, BIBLES, CDS, LITERATURE, DVDS,BOOKS, TRACTS, ETC. WE ARE #1 IN TRACT EVANGELISM IN THE OPEN AIR, HOSPITALS, PRISONS, ETC. ABROAD, CALVARY CHARITY NGO SUPPORTS PRISONS, ORPHANAGE HOMES, DEAF & DUMB & DISABLED PERSONS HOMES, LEPROSY MISSIONS, BLIND INSTITUTES, HOSPITALS, REFUGEE CAMPS, ETC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Benin
- Burkina Faso
- Cenia
- Congo
- De Affrica
- Ffrainc
- Ghana
- Guinée
- Liberia
- Nigeria
- Senegal
- Togo
- Twrci
- Unol Daleithiau
- Y Gambia
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Y Traeth Ifori
Llywodraethu
- 11 Ebrill 2003: Cofrestrwyd
- CALVARY CHARITY (Enw gwaith)
- CALVARY MINISTRIES UK (Enw gwaith)
- CALVARY MINISTRIES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Gilbert Eruchalu Mr | Cadeirydd | 15 April 2003 |
|
|
||||
Esther Golibe Eruchalu | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Hope Ebele Chiemelie Erus Pastor | Ymddiriedolwr | 31 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.40k | £9.78k | £5.44k | £7.13k | £9.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.65k | £5.75k | £600 | £500 | £2.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Tachwedd 2022 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Rhagfyr 2020 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10 OCTOBER 2001 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 18 MARCH 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH BY THE PROMOTION OF EVANGELISM THROUGHOUT THE WORLD BY: (1) INCREASING AWARENESS FOR MISSIONS AND ENCOURAGING CHURCHES AND OTHER CHRISTIAN ORGANISATIONS TO JOINTLY REACH OUT TO THE UNREACHED NATIONS OF THE WORLD WITH THE CHRISTIAN GOSPEL (2) ENCOURAGING UK CHURCHES AND ALL CHRISTIANS TO BE PROACTIVE MISSIONARY SUPPORTERS AND TO GIVE FINANCIAL ASSISTANCE TO MISSION AGENCIES (3) MOBILISING TRAINING AND SUPPORTING PEOPLE IN CROSS CULTURAL MISSIONS TO REACH INDIVIDUALS OF NO FAITH AND OF OTHER FAITHS OR PERSUASIONS ESPECIALLY IN THE COUNTRIES OF EUROPE (4) GATHERING AND PROVIDING SUPPORT TO THE SUFFERING OR PERSECUTED CHURCH WORLD-WIDE AND PROVIDING AID TO THE LESS PRIVILEGED SUFFERING DISABLED AND SICK AMONG THE POOREST COMMUNITIES REGARDLESS OF THEIR RELIGIOUS ORIENTATION
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 Moody Street
LONDON
E1 4BY
- Ffôn:
- 07958471224
- E-bost:
- Calvarycharity@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window