BRITISH ASSOCIATION OF MENTAL HEALTH AND LAW
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide education via occasional seminars to professionals and interested members of the public in the field of mental health and law
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Medi 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 219830 MIND (THE NATIONAL ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH)
- 21 Tachwedd 2001: Cofrestrwyd
- 12 Medi 2014: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- BAMHL (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1 | £1 | £1 | £1 | £320 | |
|
Cyfanswm gwariant | £15 | £390 | £14 | £14 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | 14 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | 23 Gorffennaf 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2011 | 23 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2010 | 02 Awst 2011 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 MARCH 2000
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC INCLUDING PROFESSIONALS INVOLVED IN THE DELIVERY OF MENTAL HEALTH CARE AND ASSOCIATED LEGAL SERVICES, BY IMPROVING THE UNDERSTANDING OF THE INTERACTION OF MENTAL HEALTH AND LAW, ENCOURAGING THE RECOGNITION OF ISSUES INVOLVING MENTAL HEALTH LAW AND PRACTICE
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window