Hanes ariannol BARNET MENCAP
Rhif yr elusen: 1089388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.51m | £1.37m | £1.45m | £1.50m | £1.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £1.43m | £1.28m | £1.31m | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £847.24k | £684.46k | £733.47k | £679.19k | £702.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £41.00k | N/A | £117.47k | £136.09k | £1.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £43.62k | £45.27k | £32.26k | £34.90k | £50.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.46m | £1.32m | £1.41m | £1.46m | £1.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.10k | £8.34k | £6.90k | £6.68k | £8.79k | |
|
Incwm - Arall | £8.12k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.75k | £0 | £5.00k | £0 | £10.65k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.53m | £1.43m | £1.26m | £1.29m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.15k | £3.47k | £14.01k | £17.82k | £15.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.00k | £20.73k | £31.43k | £32.83k | £35.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.