ymddiriedolwyr FRIENDS OF CROSS IN HAND CE PRIMARY SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1089270
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alix Lee | Cadeirydd | 07 November 2022 |
|
|
||||
Katharine Walter | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Elliott Stevens | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Gabrielle Vinyard | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Sarah Massheder | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.