4 CANCER GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our primary objective is to provide a wide range of respite opportunities for British families living with cancer. From family days out to longer respite breaks in the UK and abroad, we give families living with cancer something to look forward. Our respite programmes also give families the chance to spend quality time together whilst providing valuable memories.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
- 24 HOURS IN A LIFERAFT (Enw gwaith)
- 4CANCER (Enw gwaith)
- 4CANCER GROUP (Enw gwaith)
- BIKE 4 CANCER (Enw gwaith)
- BIKE FOR CANCER (Enw gwaith)
- BIKE4CANCER (Enw gwaith)
- BIKEFORCANCER (Enw gwaith)
- BOARD 4 CANCER (Enw gwaith)
- BOARD FOR CANCER (Enw gwaith)
- BOARD4CANCER (Enw gwaith)
- BOARDFORCANCER (Enw gwaith)
- BOAT 4 CANCER (Enw gwaith)
- BOAT FOR CANCER (Enw gwaith)
- BOAT4CANCER (Enw gwaith)
- BOATFORCANCER (Enw gwaith)
- CLIMB 4 CANCER (Enw gwaith)
- CLIMB FOR CANCER (Enw gwaith)
- CLIMB4CANCER (Enw gwaith)
- CLIMBFORCANCER (Enw gwaith)
- CRUISE 4 CANCER (Enw gwaith)
- CRUISE FOR CANCER (Enw gwaith)
- CRUISE4CANCER (Enw gwaith)
- CRUISEFORCANCER (Enw gwaith)
- CYCLE 4 CANCER (Enw gwaith)
- CYCLE FOR CANCER (Enw gwaith)
- CYCLE4CANCER (Enw gwaith)
- CYCLEFORCANCER (Enw gwaith)
- EVEREST CHALLENGE (Enw gwaith)
- FROM ME TO YOU (Enw gwaith)
- FROM ME TO YOU LETTERS (Enw gwaith)
- GOLF 4 CANCER (Enw gwaith)
- GOLF FOR CANCER (Enw gwaith)
- GOLF4CANCER (Enw gwaith)
- GOLFFORCANCER (Enw gwaith)
- INSURE 4 CANCER (Enw gwaith)
- JOHN BLOODWORTH FUND (Enw gwaith)
- JUMP 4 CANCER (Enw gwaith)
- JUMP FOR CANCER (Enw gwaith)
- JUMP4CANCER (Enw gwaith)
- LIFERAFT CHALLENGE (Enw gwaith)
- LIFERAFT MARATHON (Enw gwaith)
- LIFT 4 CANCER (Enw gwaith)
- LIFT FOR CANCER (Enw gwaith)
- LONDON TO BRIGHTON BIKE RIDE (Enw gwaith)
- LONDON TO BRIGHTON CYCLE RIDE (Enw gwaith)
- NEIL VINES TRUST (Enw gwaith)
- PADDLE 4 CANCER (Enw gwaith)
- PADDLE FOR CANCER (Enw gwaith)
- PADDLE4CANCER (Enw gwaith)
- PADDLEFORCANCER (Enw gwaith)
- RESPITE4CANCER (Enw gwaith)
- RESPITEFORCANCER (Enw gwaith)
- RIDE 4 CANCER (Enw gwaith)
- RIDER CUP (Enw gwaith)
- ROW 4 CANCER (Enw gwaith)
- ROW FOR CANCER (Enw gwaith)
- ROW4CANCER (Enw gwaith)
- ROWFORCANCER (Enw gwaith)
- RUN 4 CANCER (Enw gwaith)
- RUN FOR CANCER (Enw gwaith)
- RUN4CANCER (Enw gwaith)
- RUNFORCANCER (Enw gwaith)
- SAIL 4 CANCER (Enw gwaith)
- SAIL FOR CANCER (Enw gwaith)
- SAIL4CANCER (Enw gwaith)
- SAILFORCANCER (Enw gwaith)
- SKI 4 CANCER (Enw gwaith)
- SKI FOR CANCER (Enw gwaith)
- SKI4CANCER (Enw gwaith)
- SKIFORCANCER (Enw gwaith)
- SNOWBOARD 4 CANCER (Enw gwaith)
- SNOWBOARD FOR CANCER (Enw gwaith)
- SNOWBOARD4CANCER (Enw gwaith)
- SNOWBOARDFORCANCER (Enw gwaith)
- SURF 4 CANCER (Enw gwaith)
- SURF FOR CANCER (Enw gwaith)
- SURF4CANCER (Enw gwaith)
- SURFFORCANCER (Enw gwaith)
- SURVIVATHON (Enw gwaith)
- SURVIVEATHON (Enw gwaith)
- SWIM 4 CANCER (Enw gwaith)
- SWIM FOR CANCER (Enw gwaith)
- SWIM4CANCER (Enw gwaith)
- SWIMFORCANCER (Enw gwaith)
- TEA BY THE SEA (Enw gwaith)
- THE 4 CANCER GROUP (Enw gwaith)
- THE 4CANCER GROUP (Enw gwaith)
- THE RIDER CUP (Enw gwaith)
- TRAVEL4CANCER (Enw gwaith)
- TRAVELFORCANCER (Enw gwaith)
- TREK 4 CANCER (Enw gwaith)
- TREK FOR CANCER (Enw gwaith)
- TREK4CANCER (Enw gwaith)
- TREKFORCANCER (Enw gwaith)
- TRI 4 CANCER (Enw gwaith)
- TRI FOR CANCER (Enw gwaith)
- TRI4CANCER (Enw gwaith)
- TRIFORCANCER (Enw gwaith)
- TROPIC 4 CANCER (Enw gwaith)
- TROPIC OF CANCER (Enw gwaith)
- TROPIC OF CANCER CHALLENGE (Enw gwaith)
- TROPIC OF CANCER SAILING CHALLENGE (Enw gwaith)
- WALK 4 CANCER (Enw gwaith)
- WALK FOR CANCER (Enw gwaith)
- WALK4CANCER (Enw gwaith)
- WALKFORCANCER (Enw gwaith)
- SAIL 4 CANCER (Enw blaenorol)
- Mwy
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Bowker | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
David James Gill | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Andrew Nicholson | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
MR ANDY HAYWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.10k | £30.03k | £85.24k | £56.95k | £34.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £326.60k | £67.94k | £84.98k | £153.59k | £110.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2020
(Mae'r cyfrifon |
02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Chwefror 2021 | 96 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Chwefror 2021 | 96 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/10/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/01/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/12/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 09/02/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/07/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 18 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROVIDE OUTDOOR, LEISURE AND OTHER RESPITE OPPORTUNITIES FOR CANCER PATIENTS AND THEIR FAMILIES LIVING IN THE UNITED KINGDOM, SO THAT THEIR PHYSICAL, MENTAL, SOCIAL AND SPIRITUAL CAPACITIES MAY BE IMPROVED (2) TO RELIEVE SICKNESS AMONG PERSONS SUFFERING FROM CANCER BY (A) FINANCING TREATMENT AND ASSOCIATED CARE AT INSTITUTIONS NATIONWIDE (B) PROMOTING INDEPENDENT RESEARCH INTO THE PREVENTION AND TREATMENT OF CANCER PROVIDED THAT ALL USEFUL RESULTS ARE DISSEMINATED TO THE PUBLIC.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 Lavant Street
Petersfield
GU32 3EL
- Ffôn:
- 0300 030 4444
- E-bost:
- info@4cancer.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window