SCHOOL COUNCILS UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of pupil and student participation to schools and colleges (up to sixth form level). This is achieved through the sale of resources, the provision of training activities and a membership scheme. There is a close working relationship with a wide range of Local Authorities. Research and development projects are undertaken regularly.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2007
Cyfanswm incwm:
£603,629
Roddion a chymynroddion | £267.80k | |
Weithgareddau elusennol | £333.35k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £2.05k | |
Arall | £430 |
Cyfanswm gwariant:
£767,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £757.97k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £9.03k | |
Gwariant elusennol | £757.97k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
- 03 Tachwedd 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £411.50k | £634.60k | £624.56k | £603.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £458.49k | £539.87k | £574.65k | £767.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £267.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £333.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £2.05k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £430 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £757.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £9.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £39.09k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £179.22k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £105.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 30 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 23 Hydref 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 04 Awst 2008 | 278 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | 30 Ebrill 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 10 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 15 Awst 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 11TH JULY 2001.
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECT ("THE OBJECT") IS: IN THE UNITED KINGDOM AND THROUGHOUT THE WORLD TO ADVANCE THE EDUCATION OF TEACHERS, PUPILS AND OTHER PERSONS INVOLVED IN THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE, AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, TO ADVANCE EDUCATION IN SUCH AREAS AS: 1. SYSTEMS INVOLVING ALL PERSONS IN PROCESS OF ELECTED SCHOOL COUNCIL. 2. MOTIVATION AND MANAGEMENT OF GROUPS OF CHILDREN. 3. REDUCTION OF ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR. 4. ACCEPTANCE OF RESPONSIBILITY. 5. PRESERVATION AND PROTECTION OF SCHOOL PROPERTY BY PUPILS.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window