TIME OUT TOGETHER
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Time Out Together operates the following Services to Families: A TooT Holiday Activity Scheme through School holidays A double Decker Bus providing services to Children, Young People, Parents & Toddlers and children with disability Jumicars a road safety Project
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
- 15 Tachwedd 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.80k | £77.14k | £79.00k | £78.75k | £82.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.50k | £44.44k | £84.00k | £85.27k | £73.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2010 | 21 Mehefin 2011 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2010 | 25 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2009 | 24 Mai 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2009 | 01 Ebrill 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2008 | 26 Chwefror 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2008 | 02 Mawrth 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 JULY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 JUNE 2002
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SUPPORT FOR CARERS TO PROVIDE AGE APPROPRIATE ACTIVITIES FOR CHILDREN TO ENHANCE THE HEALTH AND WELL-BEING OF THE WHOLE FAMILY
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE YEOVIL IN SOMERSET
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window