Hanes ariannol CARDIFF AND VALE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1089294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.02m | £3.60m | £4.34m | £4.61m | £4.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.86m | £3.32m | £4.03m | £4.52m | £4.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £410.00k | N/A | N/A | N/A | £300.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.43m | £3.54m | £4.26m | £4.33m | £4.35m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £149 | £300 | £330 | £650 | £2.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.02m | £3.59m | £4.34m | £4.61m | £4.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £3.84k | £9.54k | £1.30k | £987 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.86m | £3.32m | £4.03m | £4.52m | £4.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.37k | £5.37k | £4.52k | £4.64k | £13.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.