THE BRITISH HORN SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society's objective is to promote and advance the education of the public in the appreciation and knowledge of music with particular reference to the horn as a solo instrument and in orchestral and chamber music. It also enables interested parties to receive a magazine and participate in festivals and events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindsey Stoker | Cadeirydd | 13 March 2019 |
|
|
||||
Alana Knowles | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Jennifer C Ward | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Christine Anne Oliver | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Helen Kuby | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Susan Baxendale | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Richard Steggall | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|||||
John Lynsdale-Nock | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
PAUL ANTHONY KAMPEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN WILLIAM HUMPHRIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.00k | £11.87k | £13.62k | £13.54k | £16.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.50k | £12.01k | £8.88k | £13.18k | £22.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Ionawr 2024 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2ND APRIL 1988 AMENDED 24TH OCTOBER 1999 AND 14 OCTOBER 2006
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE SOCIETY IS TO PROMOTE AND ADVANCE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ITS APPRECIATION AND KNOWLEDGE OF MUSIC WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE HORN AS A SOLO INSTRUMENT AND IN ORCHESTRAL AND CHAMBER MUSIC. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS IT MAY PROMOTE CONCERTS, LECTURES, FESTIVALS, MEETINGS, BOOKS, MAGAZINES, PAMPHLETS AND OTHER LITERATURE. IT MAY ALSO PROVIDE, AND SEEK TO ENCOURAGE OTHERS TO PROVIDE SCHOLARSHIPS AND COMMISSIONS FOR NEW WORKS, AND UNDERTAKE OTHER PROJECTS AS APPROPRIATE..
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 Westlands Road
Middlewich
Cheshire
CW10 9HN
- Ffôn:
- 01606252310
- E-bost:
- secretary@britishhornsociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window