The Olympia Charitable Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Each year the charity provides support to charities and organisations within the Borough of Hammersmith and Fulham and in the Royal Borough of Kensington and Chelsea. The primary focus of the trust is to benefit young people with an emphasis on education, health and personal development (which includes the arts and sports).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hammersmith And Fulham
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
- THE EARLS COURT & OLYMPIA CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oluwatosin Adewumi | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Vanessa Elizabeth Eden | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Paolo Renzo Sedazzari | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Louise Page-Jennings | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Andrew Jeremiah O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Aarien Uday Om Areti | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Dr Adam Peter Lang | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Andrew Thorpe | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.00k | £0 | £0 | £7.52k | £35.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.62k | £4.69k | £1.18k | £6.28k | £36.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 26TH OCTOBER 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 SEP 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 MAY 2017 as amended on 01 May 2024 as amended on 19 Sept 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS THE PROMOTION OF CHARITABLE PURPOSES, INCLUDING 1) THE RELIEF OF PERSONS IN NEED, HARDSHIP, SICKNESS OR DISTRESS 2) THE FURTHERANCE OF EDUCATION 3) THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF RECREATIONAL FACILITIES 4) THE PROMOTION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION 5) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT AND PROVISION OF TRAINING, ESPECIALLY AMONG UNEMPLOYED PEOPLE; AND 6) THE PROTECTION OR CONSERVATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE ENVIRONMENT; IN ANY AREA BUT IN PARTICULAR IN THE LONDON BOROUGHS OF HAMMERSMITH & FULHAM AND KENSINGTON & CHELSEA TOGETHER THE OBJECTS
Maes buddion
LONDON BOROUGHS OF HAMMERSMITH & FULHAM AND KENSINGTON & CHELSEA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Olympia Events
Hammersmith Road
Kensington
London
W14 8UX
- Ffôn:
- 02075982484
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window