Hanes ariannol DINGLEWELL INFANT SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1090305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.12k £7.26k £19.07k £19.63k £19.43k
Cyfanswm gwariant £23.91k £13.37k £5.79k £6.28k £17.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A