HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of Southern Health NHS Foundation Trust General Fund are FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Portsmouth
- Dinas Southampton
- Hampshire
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1053431 SOLENT NHS CHARITY
- 13 Tachwedd 2001: Cofrestrwyd
- BRIGHTERWAY (Enw gwaith)
- HAMPSHIRE PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST (Enw blaenorol)
- HAMPSHIRE PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST GENERAL FUND (Enw blaenorol)
- HAMPSHIRE PARTNERSHIP NHS TRUST GENERAL FUND (Enw blaenorol)
- SOUTHERN HEALTH NHS FOUNDATION TRUST GENERAL FUND (Enw blaenorol)
- WEST HAMPSHIRE GENERAL FUND (Enw blaenorol)
- WEST HAMPSHIRE NHS TRUST GENERAL FUND (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUTHERN HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £738.00k | £377.00k | £222.00k | £172.00k | £313.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £263.00k | £294.00k | £295.00k | £401.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £709.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £44.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £78.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 03/04/2001 AS AMENDED BY STATUTORY INSTRUMENT DATED 20/03/2004 AS AMENDED BY DEED DATED 29/04/2010 AS AMENDED BY DEED DATED 28/06/2011 as amended on 26 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE WHOLLY OR MAINLY FOR SERVICES PROVIDED BY SOUTHERN HEALTH NHS FOUNDATION TRUST
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TATCHBURY MOUNT HOSPITAL
CALMORE
SOUTHAMPTON
SO40 2RZ
- Ffôn:
- 02380874034
- E-bost:
- charity@southernhealth.nhs.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window