Hanes ariannol LONDON GRID FOR LEARNING TRUST
Rhif yr elusen: 1090412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.18m | £28.12m | £44.39m | £35.60m | £25.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.09m | £30.51m | £46.56m | £36.11m | £27.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.13m | £4.88m | £9.14m | £8.07m | £6.66m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.13m | £4.88m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.00m | £22.23m | £44.39m | £35.60m | £25.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.00k | £47.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £967.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.02m | £25.77m | £46.56m | £36.11m | £27.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.07m | £4.74m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.00k | £0 | £102.00k | £78.00k | £56.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.