Hanes ariannol BRADFORD TRIDENT LIMITED
Rhif yr elusen: 1107561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.03m | £6.87m | £7.32m | £8.03m | £8.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.16m | £6.62m | £7.12m | £7.88m | £9.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £72.51k | £29.25k | N/A | £68.41k | £314.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.07m | £5.80m | £214.93k | £186.01k | £154.31k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.15m | £5.80m | £6.54m | £7.15m | £7.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £722 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £29.74k | £390.41k | £182.05k | £158.86k | £499.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £844.33k | £673.29k | £600.62k | £678.01k | £785.24k | |
|
Incwm - Arall | £1.03k | £9.19k | £3.30k | £47.49k | £24.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.90m | £6.38m | £6.88m | £7.65m | £8.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £255.87k | £242.26k | £244.71k | £228.45k | £233.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.43k | £35.51k | £33.67k | £25.79k | £26.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £20.00k | £20.00k | £18.75k | £20.00k | £20.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £255.87k | £0 | £244.71k | £228.45k | £233.94k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.