ymddiriedolwyr BRADFORD TRIDENT LIMITED
Rhif yr elusen: 1107561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAJ SALAM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Imran YOUNAS | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Noor Elahi | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
ISHAQ SHAFIQ | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|||||
JAVED KHAN | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
NIAZ HUSSIAN ALI | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|||||
Ramen Haire | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Yaqoob Ayoob | Ymddiriedolwr | 21 August 2017 |
|
|
||||
Hawarun Hussain | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|
||||
Sadaqat Ali Khan | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
MOHAMMED SAEED AFSAR | Ymddiriedolwr | 20 January 2012 |
|
|
||||
SHAHZADA MEER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FAREEDA MIR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SARAH HINTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.