HYNDBURN STRAY DOGS IN NEED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Find new homes for stray dogs. Pay for vetinary treatment for dogs. Provide free neutering and spaying. Microchipping service. General help and advice on canine welfare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 22 Mai 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYNDBURN STRAY DOGS IN NEED | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
Wayne Eastwood | Ymddiriedolwr | 22 December 2013 |
|
|
||||
JACQUELINE MARIE HESKETH | Ymddiriedolwr | 22 December 2013 |
|
|
||||
JOE HESKETH | Ymddiriedolwr | 29 May 2012 |
|
|
||||
STEPHEN WOOD | Ymddiriedolwr | 20 June 1992 |
|
|
||||
KELLY LEE BARLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER HESKETH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICOLA EASTWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DUNCAN HESKETH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN DAVID BARLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL HARTLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.13k | £22.36k | £53.12k | £2.65k | £1.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.05k | £41.15k | £33.38k | £19.29k | £18.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £12.15k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 08 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 05 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 21 Tachwedd 2023 | 114 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 21 Tachwedd 2023 | 114 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Medi 2020
(Mae'r cyfrifon |
31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 OCTOBER 2001 AS AMENDED ON 11 FEBRUARY 2002 AND 13 MAY 2002
Gwrthrychau elusennol
THE CARE AND PROTECTION OF DOGS IN NEED OF CARE AND ATTENTION IN THE BOROUGH OF HYNDBURN BY REASON OF BEING STRAY, INJURED, NEGLECTED OR UNWANTED, TO PREVENT CRUELTY TO AND SUFFERING OF ANIMALS
Maes buddion
THE BOROUGH OF HYNDBURN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Norden View
Rishton
Blackburn
BB1 4EB
- Ffôn:
- 01254875990
- E-bost:
- CLLARNER@YAHOO.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window