Hanes ariannol IOL EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1090263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45m | £1.08m | £1.15m | £642.54k | £455.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61m | £1.33m | £1.15m | £1.02m | £425.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £814.42k | £590.36k | £348.35k | £156.20k | £21.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £86.00k | £13.76k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £50.93k | £51.19k | £52.72k | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.40m | £952.79k | £1.08m | £642.49k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £960 | £674 | £24 | £52 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £76.00k | £13.76k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.61m | £759.49k | £696.77k | £540.43k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.53k | £0 | £5.16k | £5.76k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £572.02k | £449.96k | £479.10k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.