GENERATE TRUST LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the benefit of young people aged 8-25 years primarily but not exclusively in Cumbria, Cumberland & North of England by associating with the local authorities, voluntary organisations and inhabitants in a common effort to advance education and provide facilities in the interests of social welfare for recreation and leisure-time occupation, with the object of improving the conditions of l
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cumbria
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2004: Cofrestrwyd
- 24 Hydref 2013: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- GENERATE (Enw gwaith)
- GENERATE TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2005 | 31/08/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.60k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.63k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2010 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 JULY 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20 OCTOBER 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF YOUNG PEOPLE AGED BETWEEN 8 - 25 YEARS PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN CUMBRIA, CUMBERLAND AND THE NORTH F ENGLAND BY ASSOCIATING WITH THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID YOUNG PEOPLE.
Maes buddion
CUMBRIA, CUMBERLAND AND THE NORTH OF ENGLAND.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window