MILTON KEYNES FAMILY MEDIATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Provision of mediation and other related services (eg counselling) to people; including parents, children, grandparents affected by divorce separation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £37,168 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bedford
- Milton Keynes
- Swydd Buckingham
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
- MILTON KEYNES FAMILY MEDIATION SERVICE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Anthony Bowler | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Jeffrey Reginald Hazlegrove | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.69k | £138.41k | £130.17k | £134.39k | £249.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.76k | £154.59k | £144.53k | £139.76k | £245.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £101.68k | £87.27k | £95.88k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £37.17k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 484 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 849 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13TH FEBRUARY 2001 as amended on 08 Sep 2021 as amended on 17 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
For the public benefit, 1. To provide assistance through services directed to mediation, conciliation or reconciliation for: a. couples whose relationships appear to be breaking down whereas such relationships have already-broken down, to advise and help in the settlement of differences or potential differences over associated matters such as residence of, and contact with, the children and financial matters; b. persons, organisations, authorities or groups involved or likely to become involved in dispute or inter-personal conflict. 2. The preservation, protection and improvement of mental and emotional health of people living in the Milton Keynes area and across the United Kingdom suffering from mental illness, depression, anxiety, addiction, loss, bereavement and abuse by providing access to therapists and therapy programmes, including but not limited to Mental Health, Addiction, Anger Management, Anxiety & Stress, Parental Alienation & Abuse, and therapy programmes tailored to Black and Ethnic Minority Communities and LGBT+ groups. 3. The advancement of mediation and therapeutic training and education by defining, developing and providing relevant training programmes to people over the age of 16 years in the home counties and across the United Kingdom in such ways as the charity trustees think fit.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ACORN HOUSE
371 MIDSUMMER BOULEVARD
CENTRAL MILTON KEYNES
MK9 3HP
- Ffôn:
- 01908231293
- E-bost:
- enquiries@mediationmk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window