Hanes ariannol COMMUNITY ACTION BRADFORD & DISTRICT LTD.
Rhif yr elusen: 1090036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.49m | £1.29m | £1.16m | £1.30m | £1.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.25m | £1.11m | £1.29m | £1.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £180.00k | N/A | N/A | £253.46k | £877.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £379.80k | £596.69k | £655.93k | £439.81k | £122.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £723.28k | £610.05k | £743.49k | £801.64k | £1.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £315.47k | £358.86k | £342.55k | £342.77k | £374.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £450.66k | £314.18k | £72.66k | £149.24k | £175.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.14k | £3.35k | £5.26k | £2.56k | £6.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £990.85k | £993.84k | £1.11m | £1.29m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £258.72k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.77k | £0 | £9.12k | £9.20k | £18.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £69.00k | £254.08k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.