THE COURTHOUSE PROJECT (OTLEY) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Courthouse Project runs a fully accessible arts and resource centre in Otley where people of all ages take part in arts educational, heritage and voluntary sector activities inc. music/theatre/dance/visual arts workshops, rehearsals, classes, training, meetings and performances; digital media, exhibitions and visual arts/crafts activities. It supports 135 volunteers who help run the building.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £13,000 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
97 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 04 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
- OTLEY COURT HOUSE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Nigel Wellbrook | Cadeirydd | 14 May 2024 |
|
|
||||
Lesley Fidler | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Pelle Langli | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Stephen Baskerville | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Peter Earle | Ymddiriedolwr | 28 November 2016 |
|
|
||||
Pam Maureen Lamming | Ymddiriedolwr | 15 January 2014 |
|
|
||||
KEITH SEYMOUR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MS GILL LEGGAT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £287.39k | £164.54k | £231.00k | £296.69k | £306.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £271.66k | £129.15k | £226.28k | £296.07k | £307.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.99k | £91.64k | £36.15k | £17.18k | £13.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 OCTOBER 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 5 FEBRUARY 2002 AND 25 JANUARY 2004
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE INHABITANTS OF OTLEY AND SURROUNDING AREA IN ALL ASPECTS OF THE ARTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY VISUAL ARTS, MUSIC, THEATRE, DANCE AND LITERATURE. B) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF OTLEY AND SURROUNDING AREA WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, DISABILITY, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
OTLEY AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Otley Courthouse
Courthouse Street
Otley
LS21 3AN
- Ffôn:
- 01943467216
- E-bost:
- admin@otleycourthouse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window