Hanes ariannol SOUTH EASTERN BAPTIST ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1093252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £604.23k | £390.17k | £662.69k | £524.67k | £399.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £482.28k | £430.46k | £442.05k | £397.91k | £711.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £312.53k | N/A | £320.22k | £356.03k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £12.07k | £11.81k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £249.85k | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.84k | N/A | £46.81k | £43.47k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £283.60k | £113.36k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £482.28k | N/A | £433.80k | £389.62k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £8.24k | £8.29k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £6.16k | £7.45k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £68.44k | £53.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £8.24k | £8.29k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.