SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF EPSOM AND EWELL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Activities focus on the advancement of the Baha'i Faith and belief in the essential oneness of the world's revealed religions and on Baha'-í ideals of human brotherhood through various means including devotional meetings, children's classes, youth activities, study sessions and interfaith involvement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Jenkyns | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Mathew Dawson | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
||||
Muna Linkova | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
||||
WAI IN SIN | Ymddiriedolwr | 08 January 2013 |
|
|
||||
CHRISTINE BEER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR FINCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON MORTIMORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTONY JOLLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHIVA SHIRINZADEH-FINCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £668 | £424 | £1.07k | £693 | £926 | |
|
Cyfanswm gwariant | £716 | £319 | £964 | £697 | £1.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 NOVEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF THE BAHA'I FAITH, SHARING THE IDEALS OF OUR FELLOW BAHA'IS AND ASSISTING THEIR EFFORTS TO ESTABLISH, UPHOLD AND PROMOTE THE SPIRITUAL, EDUCATIONAL AND HUMANITARIAN TEACHINGS OF HUMAN BROTHERHOOD, RADIANT FAITH, EXALTED CHARACTER AND SELFLESS LOVE REVEALED IN THE LIVES AND UTTERANCES OF ALL THE PROPHETS AND MESSENGERS OF GOD, FOUNDERS OF THE WORLD'S REVEALED RELIGIONS, AND GIVEN RENEWED CREATIVE ENERGY AND UNIVERSAL APPLICATION TO THE CONDITIONS OF THIS AGE IN THE LIFE AND UTTERANCES OF BAHA'U'LLAH. B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE BAHA'I FAITH. C) THE RELIEF OF THE POOR AND NEEDY OF EPSOM AND EWELL AND THROUGHOUT THE WORLD, WHETHER BAHA'IS OR NOT. D) THE ESTABLISHMENT IN EPSOM AND EWELL, AS SOON AS RESOURCES PERMIT, OF A HOUSE OF WORSHIP AND ITS ASSOCIATED INSTITUTIONS. E) TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE ASSEMBLY MAY DECIDE.
Maes buddion
EPSOM AND EWELL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 RUTLAND GATE
LONDON
SW7 1PD
- Ffôn:
- 02075842566
- E-bost:
- incorps@bahai.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window