THE EPPING FOREST UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
(i) to advance the education of the public and in particular the education of older people no longer in gainful employment in Epping Forest and its surrounding locality. (ii) the provision of facilities for leisure and recreational activities for the members in the interests of their social welfare. In furtherance of these objectives we currently have over 60 groups meeting on a regular basis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2002: Cofrestrwyd
- EPPING FOREST U3A (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Elizabeth Anne Price | Cadeirydd | 07 November 2022 |
|
|
||||
Nicholas Charles Andrews | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Janine Navarro | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Patricia Ann Lockyer | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Douglas Frederick Pratt | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|||||
Stephen Geoffrey William Baker | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
||||
Heather Dawn Carnera | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|
||||
Gillian Postlethwaite | Ymddiriedolwr | 03 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.78k | £8.41k | £35.31k | £51.78k | £47.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.81k | £14.76k | £38.82k | £49.41k | £45.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 27 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 27 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Awst 2024 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3RD NOVEMBER 1997 AS AMENDED ON 02 NOV 2015 AS AMENDED ON 05 NOV 2018 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Third Age Trust
Unit 1
52 Lant Street
LONDON
SE1 1RB
- Ffôn:
- 02084666139
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window