Hanes ariannol EAST SUSSEX FOSTER CARE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1092668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.21k £41.62k £46.01k £50.51k £42.24k
Cyfanswm gwariant £51.64k £27.65k £55.31k £54.65k £52.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.00k £20.00k £2.00k £26.00k £20.00k