Hanes ariannol SAINTS FOUNDATION (SFC)
Rhif yr elusen: 1090916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.07m | £2.74m | £2.32m | £2.43m | £2.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.06m | £2.56m | £2.39m | £2.21m | £2.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £9.00k | £127.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £32.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £485.71k | £805.03k | £680.81k | £803.50k | £617.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £243.86k | £169.18k | £121.01k | £319.69k | £327.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.34m | £1.77m | £1.51m | £0 | £1.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.25k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.31m | £7.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.15k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.90m | £2.41m | £2.21m | £1.93m | £2.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £163.52k | £149.92k | £183.14k | £280.12k | £216.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £175.77k | £179.80k | £20.07k | £24.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.