Hanes ariannol HEADFIRST PRODUCTIONS LIMITED

Rhif yr elusen: 1092760
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £13.32k £0 £31.51k £2.70k £450
Cyfanswm gwariant £16.38k £1.86k £28.42k £7.02k £500
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A