Hanes ariannol HALO LEISURE SERVICES LIMITED
Rhif yr elusen: 1091543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.16m | £14.52m | £10.57m | £12.95m | £15.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.40m | £15.44m | £12.72m | £13.15m | £16.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.48m | £1.33m | £1.22m | £1.13m | £1.27m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £223.12k | £189.33k | £3.46m | £3.40m | £409.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £227.02k | £223.33k | £2.49m | £2.35m | £313.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £220.49k | £235.32k | £204.28k | £1.18m | £134.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.71m | £14.06m | £7.88m | £9.24m | £14.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.75k | £4.11k | £610 | £0 | £368.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £180.77k | £109.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.27m | £15.28m | £12.61m | £13.10m | £16.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £113.78k | £49.45k | £41.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.00k | £21.00k | £26.97k | £23.00k | £31.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £124.68k | £154.87k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.