ymddiriedolwyr HALO LEISURE SERVICES LIMITED
Rhif yr elusen: 1091543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reginald James Scott Curtis | Cadeirydd | 24 October 2018 |
|
|
||||
Owen Ross Whelan | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Graham Hotchen | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Justine Lee | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Michael Rendell | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
Clare Edgington | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
Kenneth Edward Bush | Ymddiriedolwr | 27 January 2016 |
|
|
||||
Amelia Anne Cavaghan | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
STEPHEN LEONARD BREWSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.