THE BANBURY GOLF CLUB LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the health and fitness of the public by promoting community participation in healthy recreation by providing facilities for playing golg at the Banbury Golf Club or such other golf centres as the Trustees shall determine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 14 Ebrill 2004: Cofrestrwyd
- 07 Mai 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- BANBURY GOLF (MEMBERS) LIMITED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £220.75k | £252.33k | £260.74k | £222.56k | £4.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £204.19k | £233.40k | £255.59k | £205.87k | £7.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | 30 Ebrill 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | 11 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | 04 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2011 | 20 Ebrill 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2011 | 28 Chwefror 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 DECEMBER 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 21 MARCH 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE HEALTH AND FITNESS OF THE PUBLIC BY PROMOTING COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR PLAYING GOLF AT THE BANBURY GOLF CENTRE OR SUCH OTHER GOLF CENTRE AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE.
Maes buddion
AT THE BANBURY GOLF CENTRE OR SUCH OTHER GOLF CENTRE AS DETERMINED BY TRUSTEES.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window