Hanes ariannol THE TRADITIONAL YOGA ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1091469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £71.63k £59.45k £56.22k £67.46k £38.91k
Cyfanswm gwariant £61.32k £52.25k £63.01k £53.08k £59.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A