FRIENDS OF TARDEBIGGE SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are Friends of Tardebigge School and include parents, grandparents, uncles and aunties. The group fund raises money by having christmas bazaars, summer fetes, Easter raffles, Promise Auctions, discos and cinema nights. Funds raised are used to fund extra activities and equipment to enhance the education of the children at Tardebigge C of E school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 September 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 02 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
- FOTS (Enw gwaith)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christina Ellie Tarplee | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Katherine Marian Pryor | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/09/2019 | 03/09/2020 | 03/09/2021 | 03/09/2022 | 03/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.20k | £4.87k | £1.67k | £3.66k | £4.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.51k | £4.32k | £3.58k | £4.56k | £4.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Medi 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Medi 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Medi 2021 | 02 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Medi 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Medi 2019 | 02 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 02 OCTOBER 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Maes buddion
THE PUPILS OF TARDEBIGGE C.E. AIDED FIRST SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tardebigge C of E School
Church Lane
Tardebigge
Bromsgrove
B60 3AH
- Ffôn:
- 01527372886
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window