Hanes ariannol DOLFOR COMMUNITY HALL TRUST

Rhif yr elusen: 1092270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.17k £5.62k £2.66k £5.98k £5.83k
Cyfanswm gwariant £10.44k £1.93k £8.14k £6.67k £5.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.24k N/A N/A N/A N/A