WEALDEN CITIZENS ADVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity aims to promote any charitable purpose for the benefit of the community primarily from the Wealden District Council area by the advancement of education, the protection and preservation of health and the relief of poverty, sickness and distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £322,350 o 39 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2002: Cofrestrwyd
- UCKFIELD CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Foskett | Cadeirydd | 23 January 2023 |
|
|
||||
Graham Shaw | Ymddiriedolwr | 22 April 2025 |
|
|
||||
Hannah Dickinson Ms | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|
||||
Paul Roche | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Tim Murray | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Steven Leonard Harrison | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|||||
David Rule | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Corrinne Askaroff Ms | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Linda Bonner | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Kristina Watson | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
David Whensley | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
John Perry | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £302.98k | £319.13k | £355.30k | £302.73k | £401.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £301.46k | £312.11k | £351.92k | £294.50k | £404.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £238.11k | £231.10k | £354.44k | £299.17k | £322.35k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
22 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Mawrth 2022 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Mawrth 2022 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 14TH SEPTEMBER 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20TH NOVEMBER 2008.
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY PRIMARILY FROM THE WEALDEN DISTRICT COUNCIL AREA ("THE ARE OF BENEFIT") BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
THE COMMUNITY PRIMARILY FROM THE WEALDEN DISTRICT COUNCIL AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Citizens Advice
Uckfield Library
Library Way
High Street
Uckfield
East Sus
- Ffôn:
- 01825762807
- E-bost:
- ceo@wealdencitizensadvice.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window