Hanes ariannol GOD'S HOUSE INTERNATIONAL CENTRE

Rhif yr elusen: 1090243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £211.59k £233.94k £220.35k £219.75k £224.64k
Cyfanswm gwariant £186.24k £161.93k £171.82k £188.66k £226.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £31.95k £9.45k N/A N/A