Hanes ariannol FOXHILL FORUM LIMITED

Rhif yr elusen: 1093385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £116.61k £196.47k £145.92k £136.19k £114.23k
Cyfanswm gwariant £111.04k £144.67k £173.06k £162.94k £137.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.83k £40.29k £52.35k N/A