Winchester Philharmonic Choir

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WEEKLY CHORAL SINGING REHEARSALS, AND PROVISION OF TWO PUBLIC CONCERTS PER YEAR. OCCASIONAL EXTRA EVENTS INCLUDING A "COME AND SING"
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hampshire
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2003: Cofrestrwyd
- WINCHESTER MUSIC CLUB (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oonagh Thomasina Dockley | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|||||
William Evelyn Chevalier Gubbins | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Laura Mary Whincup | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Angela Ryde-Weller | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
David Edward Lovelace Rees | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Hilary Guy Collins | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Gabriele Karin McKeown | Ymddiriedolwr | 25 January 2019 |
|
|
||||
Ian Charles Lowe | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
||||
Rev Paul Newman | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|
||||
Bruce Ryde-Weller | Ymddiriedolwr | 24 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.77k | £124 | £28.37k | £38.36k | £51.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.88k | £1.53k | £35.67k | £39.42k | £39.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 19 Mehefin 2024 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 19 Mehefin 2024 | 80 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 10 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25/10/2002 AS AMENDED ON 16/09/2011 as amended on 28 Sep 2018 as amended on 24 Sep 2021 as amended on 03 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CLUB SHALL EXIST AS AN AMATEUR SOCIETY TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF CHORAL MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND FOR GENERAL PURPOSES AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE HAMPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Stockers Avenue
WINCHESTER
SO22 5LB
- Ffôn:
- 01962855553
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window