Ymddiriedolwyr Grasmere Village Hall

Rhif yr elusen: 1090563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Samantha Mary Dixon Ymddiriedolwr 27 September 2022
GRASMERE RED SQUIRREL GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Sharon Elliott Savasi Ymddiriedolwr 27 September 2022
FRIENDS OF GRASMERE
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF ST OSWALDS, GRASMERE
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Astle Ymddiriedolwr 04 November 2021
Dim ar gofnod
Pamela Harrington Ymddiriedolwr 04 November 2021
Dim ar gofnod
David Johnson Ymddiriedolwr 24 January 2019
Dim ar gofnod
Graham Magennis Ymddiriedolwr 21 March 2018
Dim ar gofnod
Paul Mosey Ymddiriedolwr 28 September 2017
Dim ar gofnod
ANDREW LEECH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod